Hanes ariannol THE EAST MALLING TRUST FOR HORTICULTURAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 299743
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.24m | £1.27m | £1.49m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.19m | £1.38m | £1.61m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £931.04k | £946.65k | £1.02m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £129.04k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £296.94k | £310.79k | £322.76k | £214.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £10.78k | £11.43k | £10.64k | £1.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £829.01k | £993.64k | £1.11m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £45.89k | £56.81k | £62.85k | £72.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £829.01k | £969.90k | £1.08m | £1.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £36.61k | £36.36k | £25.56k | £27.97k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £20.80k | £0 | £0 | £92.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.