Hanes ariannol SAPLINGS PRE-SCHOOL PLAYGROUP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 300366
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.17k | £28.79k | £37.23k | £31.60k | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.51k | £23.60k | £29.38k | £39.07k | £18.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £17.18k | £28.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.00k | £1.08k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.