ymddiriedolwyr GERRANS PARISH MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 300543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Mullins | Cadeirydd | 10 December 2019 |
|
|||||
Gillian Patricia Stratton | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Nigel Dennis Boon | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
Julie Anne Saunders | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Rosalind Brown | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
Cynthia Calton | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|||||
RICHARD VENNING GRANVILLE SHARP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.