ymddiriedolwyr BLUE LIGHTS PARISH HALL
Rhif yr elusen: 300745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY MORTIMER EDWARDS | Cadeirydd | 27 July 2011 |
|
|||||
Susan Ann Gibbs | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Gillian Newbold | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Susan Tucker | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Stephen John Douglas Taylor | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Joan Murphy | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Ann Scambler | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Wendy Butcher | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
RICHARD BACK | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
|
||||
NORTHAM TOWN COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.