ymddiriedolwyr DEVON COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 301073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN JARVIS | Cadeirydd | 05 June 2023 |
|
|||||||
Alexander John Anthony Hammond | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||||
Michael Anthony Hill | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||||
JANE ALEXANDRA BATCHELOR MAAT | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||||
Emma Jayne Pacey | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Rory Alexander Fitz-Gerald | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER MARK SOLWAY | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||||
Steven Ambrose Peter Donohue | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||||
JAMES LITTLEJOHNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.