ymddiriedolwyr THE CHESTERFORDS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN TENNISON | Cadeirydd | 23 October 2011 |
|
|
||||
Susan Schneider | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Frank Palmer | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Aubrey Harold Howe | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Michael Mitchell | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
Annie Roberts | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
CHARLES DAVID GJERTSEN | Ymddiriedolwr | 23 October 2011 |
|
|
||||
JOHN BURWOOD | Ymddiriedolwr | 07 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.