ymddiriedolwyr SHENFIELD PARISH HALL
Rhif yr elusen: 301394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CANON DARREN BARLOW | Cadeirydd | 21 January 2024 |
|
|||||||
William David Hindley | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|||||||
Christine Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Jane Oliver | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Shaun Vernon De Boo | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||||
MARY GIBSON RODER | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
||||||
GILLIAN BARBARA OLDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN CHARLES BRIDGER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.