ymddiriedolwyr RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 301864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Bowes | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|||||
CLLR Clive Mussett | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
CLLR Nicola Peach | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
CLLR SUE ADAMS | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
CLLR JOHN SAWYER | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
Cllr Mick Farey | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|
||||
CLLR RAY PEACH | Ymddiriedolwr | 10 October 2012 |
|
|||||
KINGSCLERE PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.