Hanes ariannol THE HAMPSHIRE PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 302005
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.81k | £80.71k | £81.02k | £83.35k | £70.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.99k | £81.59k | £75.67k | £73.76k | £73.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £56.22k | £54.54k | £53.45k | £52.62k | £41.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.