ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 302108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Marie Cooper | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Dee Louise Williams | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
KAREN ANNE SAGE MCFARLANE | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Kirsten Rhoda Cottey | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Alison McEwan | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Emma Steel | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
BERYL ELIZABETH GLEICH | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.