ymddiriedolwyr 4TH GILLINGHAM (RAINHAM) SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Clare Austin | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Dave Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Kirstie Crockett | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
MATTHEW CROCKETT | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Lee Perkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Andrew Mendoza | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|||||
Eileen Maybank | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID PERKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WAYNE COLEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROZ THORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.