Hanes ariannol UNITY (SOUTHERN) LTD
Rhif yr elusen: 1061655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.52k | £568.35k | £628.91k | £545.51k | £634.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.27k | £537.87k | £508.64k | £538.62k | £674.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £80.18k | £99.70k | £86.24k | £235.34k | £235.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.50k | £176.21k | £216.92k | £59.62k | £85.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.02k | £124.70k | £147.84k | £113.67k | £75.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £433.32k | £443.48k | £451.98k | £431.84k | £556.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £185 | £169 | £0 | £0 | £2.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £29.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £455.63k | £454.67k | £436.69k | £456.30k | £560.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.64k | £83.20k | £71.95k | £82.32k | £114.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.60k | £2.82k | £0 | £2.24k | £4.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.