ymddiriedolwyr SWANSEA C V S
Rhif yr elusen: 1063242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Mitchell | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr Caroline Hagerman | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Yolanda Barnes | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Thanuja Hettiarachchi | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Lloyd Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN MANN | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||
CHERRIE BIJA | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|||||
JANE ELEANOR COATSWORTH HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.