ymddiriedolwyr ASDAN
Rhif yr elusen: 1066927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Philip Boxer | Cadeirydd | 02 May 2019 |
|
|
||||
Elsa Mari-Ann Hogan | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Dr Dean Smart | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Jamie Diwell | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Jaswinder Kaur | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Dr Kala Parasuram Shrikanth | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Jemma Patricia Hancock | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Marian Curran | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Brian Stanley Doidge | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Jack Edward Price | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.