ymddiriedolwyr THE PETERSHAM AND HAM SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Cahill | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Alexander Porter | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Lane-Spollen | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Mark O'Brien | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Chris Hill | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
John Roscoe | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|||||
Sophie Cavanagh | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|||||
Julian Sheraton-Davis | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Christopher Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
JONATHAN KIRKUP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.