Hanes ariannol GREATER LONDON MIDDLESEX WEST COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £851.99k | £808.67k | £302.91k | £761.97k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £689.92k | £733.72k | £403.73k | £600.03k | £864.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £162.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.71k | £17.92k | N/A | £156.70k | £281.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £809.22k | £789.38k | N/A | £585.88k | £836.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.05k | £1.37k | N/A | £19.39k | £18.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £131.14k | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £689.92k | £733.72k | N/A | £600.03k | £864.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £11.82k | £15.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.