ymddiriedolwyr GREATER LONDON MIDDLESEX WEST COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAD LAKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher John Nicholas | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Paul Kenneth Catchpole | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Alkesh Shah | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Claire Katie Shannon Muxlow | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
David William Kitchen | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|||||
Dr ALEXANDER PHILIP NORORI-MCCORMAC | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
RISHI-NAYAN VARODARIA | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Stephenie Joyce Muxlow | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|||||
Susan Margaret Chick | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
ZACHARY JAMES SEDDON DEANE | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Paul Richard Dickson | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|||||
David James Browning | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|||||
PHIL POWER | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|
||||
LEON PATRICK MIELEWCZYK | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|||||
DAVID CARLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.