ymddiriedolwyr ALBURGH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 303889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Peter Thompson | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|||||
Louise Anne Wiseman | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Jill Hackett | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Deborah Jane Stewart | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Tina Hair | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Janet Bird | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
PHYLLIS EDITH LILIAN WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.