Hanes ariannol ST EDMUND'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.93m | £7.48m | £7.93m | £9.34m | £10.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.17m | £7.17m | £7.82m | £9.15m | £9.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £1.19m | £1.29m | £1.49m | £1.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.69m | £5.84m | £6.24m | £7.47m | £8.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £876.00k | £0 | £1.29m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £234.00k | £291.00k | £306.00k | £344.00k | £585.00k | |
|
Incwm - Arall | £588.00k | £165.00k | £93.00k | £46.00k | £45.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £39.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.02m | £7.02m | £7.72m | £9.05m | £9.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £146.00k | £156.00k | £94.00k | £99.00k | £106.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £18.00k | £21.00k | £25.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.