ymddiriedolwyr THE GOATHURST VILLAGE HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 304550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Manders | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Tessa Shaw | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Lisa Whittle | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
John Ridout | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Sharon Piron | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Martin Coles | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Eleanor Coles | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Richard Piron | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||
HELEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Michael Head | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|
||||
MRS LIZZIE MYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH ELIZABETH CAPELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY SYLVIA BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.