ymddiriedolwyr CHURT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BRAIN | Cadeirydd |
|
||||||||
Michael Robert George Cook | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||||
Lucie Jean Pinnell | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||||
Peter Bolt | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||||
Vivienne Frances Raeside | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||||
Julia Deacon | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||||
Rev Richard Bodle | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
|||||||
Christopher James Deacon | Ymddiriedolwr | 01 January 2008 |
|
|
||||||
Terence Arthur Cole | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.