ymddiriedolwyr UPPER BEEDING AND BRAMBER VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Albery | Cadeirydd | 27 April 2015 |
|
|
||||
Sarah-Jane Cox | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Rothwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||
Melissa Birch | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Brenda Joan Carrick | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Teresa Johnson | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
Michael Tilley | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
Rosemary Goodwin | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
ROBERT HARBER | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||
JEAN MARGARET ARMOUR-MILNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHANTAEL BROOKSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.