ymddiriedolwyr WORTHING UNIT 380 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 305446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bernard Minter | Cadeirydd | 08 January 2017 |
|
|||||
FATIHA MOUKAIDECHE | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
David Shipley | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Lionel Harman | Ymddiriedolwr | 05 August 2018 |
|
|
||||
BARRY JOHN HOMEWOOD | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||
NICOLE HOMEWOOD | Ymddiriedolwr | 26 August 2013 |
|
|
||||
MR ROBERT SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNA SHIPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.