Hanes ariannol THE GUIDE ASSOCIATION SOUTH-WEST ENGLAND
Rhif yr elusen: 305951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £923.43k | £1.11m | £834.93k | £655.50k | £811.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £920.08k | £1.04m | £671.81k | £569.78k | £723.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.81k | £22.78k | £5.74k | £54.81k | £72.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.16k | £78.42k | £48.76k | £63.95k | £50.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £825.40k | £993.24k | £773.06k | £531.23k | £678.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.95k | £11.64k | £7.37k | £5.51k | £8.95k | |
|
Incwm - Arall | £109 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £54.81k | £54.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £873.50k | £985.87k | £635.92k | £526.90k | £677.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.58k | £56.51k | £35.89k | £42.88k | £45.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.