Hanes ariannol THE BLATCHINGTON COURT TRUST
Rhif yr elusen: 306350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558.33k | £551.23k | £493.82k | £574.66k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £592.95k | £533.07k | £416.60k | £530.81k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £864 | £340 | N/A | £4.39k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £557.47k | £550.89k | N/A | £570.27k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.26k | £497.09k | N/A | £489.75k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.70k | £35.98k | N/A | £41.06k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.65k | £33.89k | N/A | £38.80k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.70k | £35.98k | N/A | £41.06k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.