Dogfen lywodraethu THE BLATCHINGTON COURT TRUST
Rhif yr elusen: 306350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 14TH APRIL 1993 AS AMENDED BY SCHEMES SEALED 15 JANUARY 1997 AND 17 MAY 1999 AND BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 18 MAY AND 21 SEPTEMBER 2000 as amended on 18 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PERSONS UNDER THE AGE OF 30 YEARS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.