ymddiriedolwyr TAVISTOCK SCHOOL ENDOWMENT FUND (KNOWN AS TAVISTOCK COLLEGE ENDOWMENT FUND)
Rhif yr elusen: 306658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Johnson | Cadeirydd |
|
||||||
Joanna Ruth Ellis | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Adam Bridgewater | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Joanna Marie Neill | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Jessica May Evans | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
TRISTAN MULLER-FORSTER | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
GEOFFREY CHARLES ORTON | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|||||
Tony Welsh | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
DEBO SELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.