THE ARVON FOUNDATION
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a year-round programme of creative writing courses at three rural writing houses and also online, offering expert tuition from established writers in all forms of published writing to people from all backgrounds and experience. We run mentoring and other creative writing projects and a grant scheme to enable open access to our courses, and provide dedicated facilities for writers' retreats.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm:
£1,724,246
Roddion a chymynroddion | £581.65k | |
Weithgareddau elusennol | £1.12m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5.09k | |
Arall | £18.77k |
Cyfanswm gwariant:
£2,257,598
Codi arian | £149.79k | |
Weithgareddau elusennol | £2.11m | |
Arall | £227 |
-£7,948 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £411,658 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Cynhyrchu a llywodraethu incwm | £150.02k | |
Gwariant elusennol | £2.11m |
Pobl
45 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
- Dyfnaint
- Islington
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- THE ARVON FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Clare Cumper | Cadeirydd | 27 January 2022 |
|
|
||||||
Catherine Elizabeth McCallam MA | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Jack Redfern | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Rachel Cleverly | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Bisha Kanval Ali | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Maria Evans | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Niharika Jain | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||
Kim Evans | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||||
Joshua Adam Eremo Cockcroft | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||||
Sarah Georgina Harwood | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||||
JONATHAN SIMON PAUL TECKMAN | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
||||||
Lee Robert Bilson | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||||
Neil Russell Harris | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||||
Nicholas Arthur Bwire Makoha | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.88m | £1.73m | £1.90m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £2.05m | £1.58m | £1.87m | £2.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £394.27k | £398.37k | £904.13k | £554.34k | £411.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £830.12k | £677.32k | £1.18m | £1.03m | £581.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.16m | £511.05k | £837.71k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.87k | £6.04k | £4.94k | £3.45k | £5.09k | |
|
Incwm - Arall | £117.42k | £42.55k | £32.99k | £28.39k | £18.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | £0 | £301.69k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £1.85m | £1.40m | £1.69m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £181.02k | £188.54k | £175.54k | £178.07k | £149.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.64k | £51.81k | £55.50k | £62.20k | £56.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.62k | £2.04k | £1.47k | £408 | £227 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.59m | £3.54m | £3.47m | £3.50m | £3.43m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £422.28k | £426.37k | £84.40k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £871.25k | £777.26k | £1.14m | £1.34m | £1.08m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £364.45k | £387.70k | £181.04k | £302.52k | £511.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 17 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 17 Medi 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/12/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/05/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/04/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND OTHERS IN THE ARTS AND CRAFTS OF POETRY AND LITERATURE, DRAMA, MUSIC, DANCING, MIME, PAINTING, SCULPTURE AND THE GRAPHIC ARTS, AND TO EXTEND AND INCREASE THE APPRECIATION, KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF SUCH PERSONS OF THE ARTS AND CRAFTS IN ALL THEIR FORMS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 16 Mai 2023 : Asset transfer out
- 08 Mawrth 1994 : Cofrestrwyd
- 16 Mai 2023 : Tynnwyd
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
LUMB BANK
HEPTONSTALL
HEBDEN BRIDGE
WEST YORKSHIRE
HX7 6DF
- Ffôn:
- 020 4529 4970
- E-bost:
- national@arvon.org
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window