Hanes ariannol BURGESS HILL SCHOOL FOR GIRLS COMPANY
Rhif yr elusen: 307001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.25m | £6.90m | £8.24m | £8.60m | £9.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.13m | £7.47m | £7.98m | £8.47m | £9.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £231.67k | £130.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £450 | £6.51k | £933 | £147 | £36.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.25k | £64.76k | £36.19k | £94.45k | £131.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.11m | £6.77m | £8.05m | £8.48m | £9.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.97k | £49.54k | £16.68k | £27.29k | £67.01k | |
|
Incwm - Arall | £5.04k | £5.75k | £5.61k | £0 | £21.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.12m | £7.46m | £7.98m | £8.47m | £9.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.85k | £8.64k | £224 | £600 | £189.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.88k | £21.26k | £0 | £12.25k | £61.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.