Dogfen lywodraethu BURGESS HILL SCHOOL FOR GIRLS COMPANY
Rhif yr elusen: 307001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JULY 1934 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 2 JUNE 1966, 20 JULY 1970, 30 OCTOBER 1978, 24 SEPTEMBER 1987, 14 JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF CHILDREN OF ANY AGE WHETHER BOYS OF GIRLS AND WHETHER SEPARATELY OR BY WAY OF CO-EDUCATION IN GENERAL ACCORDANCE WITH THE PHILOSOPHY AND PRINCIPLES OF CHARLOTTE MASON THE FOUNDER OF THE PARENTS NATIONAL EDUCATIONAL UNION (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.