Hanes ariannol ROEDEAN SCHOOL
Rhif yr elusen: 307063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.54m | £18.76m | £17.48m | £20.76m | £22.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.42m | £20.94m | £18.39m | £18.71m | £20.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.17m | £646.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.00k | £107.00k | £425.00k | £1.18m | £95.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £821.00k | £186.00k | £63.00k | £486.00k | £631.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.22m | £16.93m | £15.70m | £18.82m | £20.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £398.00k | £356.00k | £224.00k | £280.00k | £528.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.00k | £1.18m | £1.07m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.69m | £20.51m | £18.09m | £17.85m | £19.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £730.00k | £435.00k | £298.00k | £617.00k | £582.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £471.00k | £261.00k | £529.00k | £396.00k | £233.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.00k | £37.00k | £417.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.00k | £66.00k | £73.00k | £77.00k | £78.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £243.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.