ymddiriedolwyr ROEDEAN SCHOOL
Rhif yr elusen: 307063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Millard | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|||||
Franciska Bayliss | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
ALTHEA WOLFE | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Natalie O'Connell | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Camilla Macpherson | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Gaelle Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
John Cain | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Samantha Louis | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Karoline Molberg | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
VICTORIA JANE TAIT Jenkins | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
TERESA OUTHWAITE | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|||||
Vivien Louise Smiley BA | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
DELVA FRANCIS PATMAN FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.