Dogfen lywodraethu MOIRA HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 307072
Mae'r elusen yn ansolfent
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUN 1947 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 FEB 1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUN 1990 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 SEP 2017 as amended on 03 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
A SCHOOL OR COLLEGE FOR THE EDUCATION OF GIRLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
EASTBOURNE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.