Hanes ariannol CARERS' SUPPORT
Rhif yr elusen: 1061475
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £737.47k | £813.22k | £940.86k | £925.07k | £954.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.21k | £703.55k | £942.68k | £1.04m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £660.44k | £759.72k | £0 | £850.38k | £872.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £868.42k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.87k | £5.05k | £5.96k | £8.18k | £4.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £660.44k | £764.72k | £868.42k | £850.38k | £872.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.71k | £41.61k | £51.66k | £41.49k | £65.21k | |
|
Incwm - Arall | £6.45k | £1.84k | £14.81k | £25.02k | £12.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £527.01k | £703.55k | £942.68k | £1.04m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £332.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £180.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.