ymddiriedolwyr Green Business Network
Rhif yr elusen: 1069759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Sorrell | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Paul Byass | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Roger Eddowes | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Sherman | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||
Waleed Montasser | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||
Scott Grace | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
WILLIAM IVOR BURTON | Ymddiriedolwr | 01 April 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.