ymddiriedolwyr THE NORMAN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Read | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||||
Stephen Sumner | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||
Nicholas Stephen Iles Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||
Angela Baker | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||||
Jonathan Francis Richard Aldridge | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||
Victor Howard Jennings | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||
Alan Damodaran | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||
Zoe Roberts Smith | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||||
Robert Todd | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||||
Alan Sydney Layland | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|||||||
Margot McArthur | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||||
STUART MCGREGOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR J SCHOLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.