ymddiriedolwyr AL QUDS FOUNDATION FOR MEDICAL SCHOOLS IN PALESTINE
Rhif yr elusen: 1063835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khaled Dawas | Cadeirydd | 09 July 2013 |
|
|
||||
ROBERT ANDREW NIVEN | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Yasmin Tabbakh | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Electra Simon | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Naseer Chia | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Dr Anjum Taban Misbahuddin | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||
Dr Awwad Awwad | Ymddiriedolwr | 09 August 2015 |
|
|
||||
Dr Rawya Charif | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|
||||
DR AHMED MASSOUD MD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr LINA NASHEF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.