Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS
Rhif yr elusen: 1062067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £844.15k | £616.75k | £774.43k | £862.81k | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £873.11k | £593.66k | £720.92k | £943.07k | £950.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £397.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £784.73k | £553.70k | £569.73k | £793.07k | £734.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.42k | £63.05k | £65.77k | £69.74k | £72.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £862.05k | £581.39k | £706.26k | £927.61k | £937.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.06k | £12.27k | £14.66k | £15.46k | £12.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £243.94k | £166.06k | £192.66k | £218.45k | £218.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.87k | £0 | £113.55k | £76.83k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.06k | £0 | £14.66k | £15.46k | £12.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.