ymddiriedolwyr ST JOHN'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1063738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES CHRISTOPHER FOWLER | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||||||
Margaret Murphy O'Connor | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||||||
Paul Burdin | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||||||
Marcus-Alexander Neil | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||
William Rupert Wallace | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||||
Loraine Elizabeth Graham Cavanagh | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||||
Richard Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||
Nicola Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
ELIZABETH KATE FENWICK DL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||
PETER RAMSAY MACDOUGALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
SIMON EVERSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.