Hanes ariannol KENT COLLEGE, PEMBURY
Rhif yr elusen: 307920
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84m | £10.27m | £10.38m | £10.40m | £10.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.97m | £9.47m | £9.44m | £9.30m | £9.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92 | £2.22k | £6.06k | £91.07k | £74.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.96k | £115.61k | £121.69k | £118.54k | £120.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.69m | £10.13m | £10.21m | £10.15m | £10.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £12.18k | £27.48k | £30.61k | £23.91k | |
|
Incwm - Arall | £19.32k | £12.19k | £10.66k | £8.67k | £15.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.90m | £9.39m | £9.34m | £9.20m | £9.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £46.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.44k | £63.83k | £83.31k | £77.04k | £133.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.