Dogfen lywodraethu THE NEW BEACON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307925
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/04/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/05/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2015
Gwrthrychau elusennol
A DAY AND BOARDING SCHOOL FOR BOYS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.