Hanes ariannol LUCKLEY HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50m | £4.67m | £5.73m | £6.53m | £8.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.62m | £4.73m | £5.13m | £6.42m | £7.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.62k | £13.21k | £107.03k | £116.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £113.86k | £57.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.07k | £6.55k | £796.57k | £758.65k | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.43m | £4.52m | £4.87m | £5.77m | £7.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.46k | £29.99k | £136 | £899 | £18.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £113.86k | £57.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.62m | £4.72m | £5.12m | £6.40m | £7.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £950 | £7.54k | £7.59k | £20.05k | £24.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £18.31k | £15.86k | £38.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.