Hanes ariannol COWORTH-FLEXLANDS SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 309109
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.49m | £1.79m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.48m | £1.81m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £20.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.75k | £12.27k | £20.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.88k | £16.77k | £120.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £1.47m | £1.67m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.16k | £893 | £275 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £100.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.48m | £1.81m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.72k | £8.30k | £34.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.