Hanes ariannol MARLBOROUGH COLLEGE
Rhif yr elusen: 309486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.98m | £56.42m | £52.05m | £55.47m | £74.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.79m | £57.93m | £50.89m | £52.34m | £61.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.41m | £677.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £3.49m | £1.58m | £1.19m | £15.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.43m | £945.00k | £1.06m | £1.29m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £55.14m | £49.83m | £47.91m | £51.23m | £55.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22m | £875.00k | £640.00k | £879.00k | £1.31m | |
|
Incwm - Arall | £1.06m | £1.28m | £867.00k | £885.00k | £989.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.77m | £52.96m | £46.50m | £46.54m | £56.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04m | £1.09m | £1.06m | £1.10m | £1.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.00k | £124.00k | £122.00k | £127.00k | £160.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £58.00k | £58.00k | £66.00k | £70.00k | £61.00k | |
|
Gwariant - Arall | £3.98m | £3.88m | £3.33m | £4.70m | £4.14m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.