ymddiriedolwyr BECKETT'S AND SARGEANT'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Janice Duffy | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||||
Brian Sargeant | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||
John Rhys Morris | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||||
Susan Lamb | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||||
Ian James | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||||
Jane Birch | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||||
Rev OLIVER COSS | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|||||||
MR D J Lett | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|||||||
THE VENERABLE RICHARD JEREMY ORMSTON Archdeacon | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|||||||
HILARY SPENCELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RICHARD ANDREW COWLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.