Hanes ariannol ST BRANDON'S FUND
Rhif yr elusen: 310276
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60k | £1.55k | £1.56k | £1.59k | £17.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £1.50k | £1.50k | £1.50k | £1.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.