Hanes ariannol NORTH STAFFS CARERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1062548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.45k | £243.76k | £198.10k | £354.32k | £417.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.77k | £335.37k | £278.35k | £386.84k | £378.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £188.32k | £251.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £134.65k | £10.00k | £3.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.