Hanes ariannol OSWESTRY COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1063319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.32k | £622.70k | £571.83k | £719.96k | £820.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £638.36k | £688.15k | £510.04k | £715.01k | £899.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.00k | £37.76k | £39.00k | £36.00k | £44.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.00k | £76.42k | £113.00k | £589.91k | £686.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.54k | £12.17k | £8.41k | £5.09k | £6.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £581.18k | £603.09k | £562.10k | £709.78k | £804.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.60k | £7.44k | £1.32k | £5.10k | £8.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.36k | £688.15k | £510.04k | £715.01k | £899.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.80k | £3.46k | £3.39k | £8.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.