Hanes ariannol Cliff House Community Support Services
Rhif yr elusen: 1063803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.10k | £412.50k | £345.54k | £279.72k | £301.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.35k | £482.21k | £345.42k | £329.13k | £390.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.07k | £69.31k | £25.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.65k | £25.25k | £59.88k | £40.00k | £25.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.