ymddiriedolwyr THE WRITTLE BLENCOWE EDUCATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 310755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Emery | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Frances Carol Lloyd | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|||||
Melly Barrett | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Vanessa Ann Brett | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Leonard Ripton | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
||||
Rev Anthony David Cant | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
JANET ROSEMARY YOUNG | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.